专为高考学生提供有价值的资讯
上海第二工业大学历任校长签名现任领导名单
上海第二工业大学历任校长
汤佩铮 1983年9月至1990年4月上海第二工业大学校长
姚纪梅 1990年4月至1992年3月上海第二工业大学校长
王式正 1992年6-2001年12任上海第二工业大学校长
李进 2011年11月至2004年5月任上海第二工业大学校长
胡寿根 2004年5月-2013年1月担任上海第二工业大学校长
俞涛 2013年1至2021年3月任上海第二工业大学校长
谢华清 2021年3月至今任上海第二工业大学校长
学校名称:上海第二工业大学
学校代码:12044
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:上海市浦东新区金海路2360号
姓名 | 职务 |
吴松 | 党委书记 |
谢华清 | 党委副书记、校长 |
吴沛东 | 党委副书记 |
翁德玮 | 党委副书记,纪委书记 |
徐玉芳、徐余法、丁力 | 副校长 |
1、上海第二工业大学毕业证样本
2、上海第二工业大学学位证书样本
3、上海第二工业大学英语四级成绩单样本
4、上海第二工业大学英语六级成绩单样本
5、上海第二工业大学英语专四证书样本
6、上海第二工业大学英语专八证书样本
7、上海第二工业大学报到证样本
8、上海第二工业大学学历证报告样本
Copyright 2019-2035 http://www.tem468.com 【高职网】 京ICP备12009269号-1
声明: 本站 所有分享的资源均通过网络等公开合法渠道获取,仅为阅读交流使用,如侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!